ازاي تحسب بسرعه – طرق رياضية سريعه

ازاي احسب بسرعه – طرق رياضية سريعه

ازاي احسب
الطريقة الأولي
حاصل ضرب رقمين من 10 إلي 19
مثلا :

تقدرتحسب حاصل ضرب 12 في
13 في خلال 3 ثواني



ازاي تحسب بسرعه

طبعا الطريقة القديمة دي


اما
الطريقة السهلة السريعة هي

ازاي تحسب بسرعه

يعني نجمع اول رقم اللي هوة 3 الي الرقم التاني كله 12 =
15

وبعدين نزود صفرعلي اليمين = 150

وبعدين نضرب اول رقم 2 * اول رقم 3 = 6

ونجمع 150 + 6 = 156

ملحوظة ياريت تكونوا فهمتوا الطريقة هية صعبة في الاول بس
بعدين تجربوها علي اي مثال اخر بسرعة البرق

مثال اخر

14*13
نجمع اول رقم 4+ الرقم الثاني كله 13 = 17

ونزود صفر علي اليمين = 170

ونضرب 3*4 = 12

ونجمع 170+12 = 182

مثال اخر 19*18
نجمع اول رقم 9 +الرقم التاني كله 18 = 27

ونزود صفر علي اليمين طبعا = 270

ونضرب 9*8 = 72

ونجمع 270+72 = 342

طبعا الاذكياء لما يعرفوا الطريقة ممكن يعملوا كل ده في
مخهم

———————————————————————————————————————

الطريقة الثانية
حاصل قسمة
اي رقم كبييييير علي 9

مثــــــــــــــــــــــــــلا :
تقدر تقسم 221013 علي 9
في 6 ثواني
اما
الطريقة السهلة السريعة هي
ا
أظن
الشرح باين في الصورة
ازاي تحسب بسرعه

مثال اخر: 32142 / 9
والحل هوه في
الصورة دي


طبعا
الطريقة دي سهلة جدا بس عاوزة شوية تركيز بس لو فهمتها تبقي طلقة
ازاي تحسب بسرعه
———————————————————————————————————————
الطريقة الثالثة

ما
هو حاصل ضرب 33 في 37

بس
لازم يكون الرقم اللي في خانة العشرات متشابه

بمعني 29 *24
او 87*83
او 107*103
او 111* 119
ومجموع الرقمين
في خانة الاحاد = 10

يعني( 1,9 ) 2,
8 (3, 7 ) 4,6 (5,5
)


في خلال 3 ثواني


طبعا الطريقة القديمة عرفينها


اما
الطريقة الجديدة السريعة جدا
بكل بساطة
هي
1-
الرقم اللي في خانة العشرات (المتشابه) نضربة
في الرقم اللي بعده في العد يعني 3 نضربها في 4
او8 نضربها في 9
او 2 نضربها في 3 وهكذا
ناتج الضرب نضيفله صفرين علي اليمين طبعا
2 –
الرقم اللي في خانة الاحاد نضربة في زميله
اللي في خانة الاحاد برضة
3 –
الناتج من العمليتين نجمعهم يبقي كده عرفنا
الحل

33 * 37 = (3 * (3+1)) * 100 = 1200
وبعدين 3 * 7 = 21
يبقي 1200+21 = 1221 اللي هوه ناتج 33*37

كما بالصورة

 

ازاي تحسب بسرعه



مثال اخر

26 * 24 =
الاول(2 * (2+1)) * 100 = 600
وبعدين 6 * 4 = 24
يبقي 24+600 = 624 اللي هوه ناتج ضرب 26 *24
مثال اخير
111*119 = الاول
(11 * 12 ) * 100 = 13200

وبعدين 1 * 9 = 9


يبقي 13200 + 9 = 13209 اللي هوه الناتج
Tagged:

Leave A Comment?